Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Klitvej 16, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-30 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Legale ejere: Jesper Arenshøj Sørensen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Navne: Independent IT IVS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Reelle ejere: Jesper Arenshøj Sørensen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Stiftere: Jesper Arenshøj Sørensen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Jesper Arenshøj Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klitvej 16, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 13, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 13, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 13, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-11-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 13, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2015-12-30 tilføjes Direktion: Jesper Arenshøj Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT-konsulentydelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-30 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: Jesper Arenshøj Sørensen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Navne: Independent IT IVS (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Arenshøj Sørensen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Stiftere: Jesper Arenshøj Sørensen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)