Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: OSK-INVEST ApS. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: OSK-OFFSHORE A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: OSK-SHIPTECH A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Steen Friis Design A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OSK-INVEST ApS. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OSK-OFFSHORE A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OSK-SHIPTECH A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Steen Friis Design A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2024-02-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Mann Boserup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-02-27 fjernes Bestyrelse: Rasmus Bayer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 12, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 12, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Jespersen (formand) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-13 fjernes Bestyrelse: Ove Rønne (formand) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 12, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-22 tilføjes Bestyrelse: Jacob Høgh Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Legale ejere: NAVAL INVEST ApS, KRISTIAN CARØE LIND ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-03-30 fjernes Legale ejere: NAVAL INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Navne: Naval Holding ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-29 fjernes Navne: Naval Holding Ny ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-29 fjernes Binavne: Naval Holding ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 15, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-10-30 tilføjes Bestyrelse: Ove Rønne (formand) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2015-10-30 tilføjes Binavne: Naval Holding ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Direktion: Anders Ørgård Vinding (direktør) (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 667.500,00 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Legale ejere: NAVAL INVEST ApS, ØRGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-10-30 tilføjes Navne: Naval Holding Ny ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Reelle ejere: Anders Ørgård Vinding (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Vedtægter: 2015-10-30 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-07)