Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvej 10, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-05 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: Michael Skovgaard Kyndesen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Navne: Murermesteren Michael Kyndesen ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Reelle ejere: Michael Skovgaard Kyndesen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Stiftere: Michael Skovgaard Kyndesen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-23 fjernes Direktion: Michael Skovgaard Kyndesen (direktør) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-27 Statstidende Dekret
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvej 10, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Direktion: Michael Skovgaard Kyndesen (direktør) (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af murerarbejde og anden hermed forenelig virksomhed. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-05 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Legale ejere: Michael Skovgaard Kyndesen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Navne: Murermesteren Michael Kyndesen ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Skovgaard Kyndesen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Stiftere: Michael Skovgaard Kyndesen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2016-01-05 tilføjes Vedtægter: 2016-01-05 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2016-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-29)