Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mimersgade 61, 2200 København N (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-30 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: aleksandar@ooblife.com (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: OOB life ApS, Kim Plesner Frederiksen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Navne: OOB Cycling ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes ObligatoriskEmail: fem@capworks.eu (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Stiftere: OOB life ApS, Kim Plesner Frederiksen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-11-09 tilføjes ObligatoriskEmail: fem@capworks.eu (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-09-22 fjernes Direktion: Aleksandar Sørensen-Markovic (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mimersgade 61, 2200 København N (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Direktion: Aleksandar Sørensen-Markovic (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drive handel med online cykeltræning og virksomhedsforløb, samt aktiviteter i tilknytning hertil og anden aktivitet som måtte have relevans for selskabet (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-30 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: aleksandar@ooblife.com (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: OOB life ApS, Kim Plesner Frederiksen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Navne: OOB Cycling ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Stiftere: OOB life ApS, Kim Plesner Frederiksen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-09)