Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Graven 25, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Direktion: Jeppe Kornum Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Legale ejere: LAKOR ApS, Rasmus Kjær Matthiessen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Navne: Lakor Retail ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Reelle ejere: Kasper Aamand Petersen, Lasse Smed Kornum, Rasmus Kjær Matthiessen, Jesper Hjortkjær Unna (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Stiftere: LAKOR ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-22 fjernes Reelle ejere: Kristian Riis (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Rasmus Kjær Matthiessen (direktør) (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 133.300,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-06-04 tilføjes Legale ejere: LAKOR ApS, Rasmus Kjær Matthiessen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-06-03 fjernes Legale ejere: LAKOR ApS (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-06-04 tilføjes Reelle ejere: Kristian Riis, Kasper Aamand Petersen, Lasse Smed Kornum, Rasmus Kjær Matthiessen, Jesper Hjortkjær Unna (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2016-06-04 tilføjes Vedtægter: 2016-06-04 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Graven 25, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Direktion: Jeppe Kornum Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skabe og formidle oplevelser og produkter i Lakors ånd og navn. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Legale ejere: LAKOR ApS (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: Lakor Retail ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Stiftere: LAKOR ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-09)