Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Bestyrelse | Hjemmeside | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsdyrsgade 45, 1., 1324 København K (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: kruse10@hotmail.com (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Legale ejere: Frederik Jørgen Munch Kruse (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Navne: Auto Steam IVS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Reelle ejere: Frederik Jørgen Munch Kruse (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Stiftere: Frederik Jørgen Munch Kruse, Daniel Bach Vestergaard (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-05-27 Statstidende Dekret
Den 2022-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Frederik Jørgen Munch Kruse (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsdyrsgade 45, 1., 1324 København K (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovshovedvej 53, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre serviceydelser. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2017-07-15 tilføjes Navne: Auto Steam IVS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2017-07-14 fjernes Navne: FJMK IVS (offentliggjort 2017-07-15)
Den 2017-07-15 tilføjes Vedtægter: 2017-07-15 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovshovedvej 53, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle potentiale til realitet. (offentliggjort 2017-07-15)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Frederik Jørgen Munch Kruse (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: FJMK IVS (offentliggjort 2017-07-15)
Den 2017-05-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Jørgen Munch Kruse (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2017-07-15)
Den 2017-05-01 fjernes Bestyrelse: Frederik Jørgen Munch Kruse (formand) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 fjernes Direktion: Matias Teglgaard Caldera (direktør) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 20, 3. mf., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-30 fjernes Hjemmeside: www.netbil.dk (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-30 fjernes Navne: Netbil Group IVS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-05-24 tilføjes Bestyrelse: Frederik Jørgen Munch Kruse (formand) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-05-24 tilføjes Direktion: Matias Teglgaard Caldera (direktør) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-05-24 fjernes Direktion: Daniel Bach Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lave en online platform for handel med motorkøretøjer. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-05-24 tilføjes Hjemmeside: www.netbil.dk (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-05-23 fjernes Hjemmeside: www.fenejewelry.dk (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-05-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kruse10@hotmail.com (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-05-23 fjernes Kontaktoplysninger: kundeservice@fenejewelry.dk (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Navne: Netbil Group IVS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-05-23 fjernes Navne: Fené Jewelry IVS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 20, 3. mf., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-01-06 tilføjes Direktion: Daniel Bach Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere og sælge smykker. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Hjemmeside: www.fenejewelry.dk (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeservice@fenejewelry.dk (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: Fené Jewelry IVS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Stiftere: Frederik Jørgen Munch Kruse, Daniel Bach Vestergaard (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)