Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Regnskabs år | Tegningsregel | Formål | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 tilføjes Revisor: 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-31 tilføjes Bestyrelse: Timothy McElroy (formand) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 fjernes Bestyrelse: Kate Esther Turch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-30 fjernes Bestyrelse: Peter Troensegaard Jensen (formand) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 tilføjes Legale ejere: FRIENDS WITH PAWS LIMITED (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS, ACARION HOLDING ApS, GFP Invest ApS, The View Ventures ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 266.925,20 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2020-11-08 fjernes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-09 tilføjes Vedtægter: 2020-11-09 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-09-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-09-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 258.836,60 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-08-24 tilføjes Vedtægter: 2020-08-24 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-03-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Troensegaard Jensen (formand) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2020-03-02 fjernes Bestyrelse: Jakob Krarup (formand) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 204.082,00 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Bestyrelse: Frank Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: ACARION HOLDING ApS, GFP Invest ApS, The View Ventures ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2019-02-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: The View Ventures ApS, ACARION HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-25 tilføjes Bestyrelse: Kate Esther Turch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2018-05-18 tilføjes Legale ejere: ACARION HOLDING ApS, Thomas Kastrup Keller Holding ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-05-17 fjernes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-18 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-05-17 fjernes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-04-27 fjernes Bestyrelse: Frank Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS, The View Ventures ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-04-26 fjernes Legale ejere: NORA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-25 fjernes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS, The View Ventures ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-26 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-04-26 fjernes Reelle ejere: Frank Thorup (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Krarup (formand) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2016-11-01 fjernes Bestyrelse: Casper Breum (formand) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 166.667,00 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Krarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Bestyrelse: Frank Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-09-20 tilføjes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS, The View Ventures ApS, NORA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-09-19 fjernes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS, The View Ventures ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-20 tilføjes Navne: Dogley ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-19 fjernes Navne: Dog Club One ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-20 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kastrup Keller, Frank Thorup (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, eller bestyrelsesformand i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-04-25 tilføjes Bestyrelse: Nikolai Bendix (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Krarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-03-01 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive online formidling af services i forbindelse med hunde, samt anden hermed naturlig forbunden aktivitet. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS, The View Ventures ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: Dog Club One ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-02-29 fjernes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-29 fjernes Navne: Godappy ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-01-06 tilføjes Direktion: Thomas Kastrup Keller (direktør) (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive en webportal med formidling af hundepasning og pasning af andre dyr samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Legale ejere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: Godappy ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2016-01-06 tilføjes Stiftere: Thomas Kastrup Keller Holding ApS (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-06)