Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Binavne: Fastcom Global ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Direktion: Mogens Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Legale ejere: FASTCOM ApS, Ole Fast (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Navne: Fastcom International ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Reelle ejere: Mogens Andersen, Ole Fast (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Stiftere: Ole Fast, FASTCOM ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-18 fjernes Legale ejere: Mogens Andersen (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Mogens Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2017-11-29 fjernes Direktion: Ole Fast (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2017-11-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-15 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Binavne: Fastcom Global ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Ole Fast (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international handel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: Mogens Andersen, FASTCOM ApS, Ole Fast (offentliggjort 2022-09-18)
Den 2016-01-04 tilføjes Navne: Fastcom International ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Reelle ejere: Mogens Andersen, Ole Fast (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Stiftere: Ole Fast, FASTCOM ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)