Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: Ren.vikan.polering@gmail.com (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Navne: Vipse Polering Ivs (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Stiftere: N.s.n. Holding IVS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-09 fjernes Direktion: Vibeke Højgaard Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-08-01 tilføjes Navne: Vipse Polering Ivs (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-07-31 fjernes Navne: Ren Vikan Services Ivs (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-05-15 tilføjes Direktion: Vibeke Højgaard Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-05-15 fjernes Direktion: Nicolai Stochflet Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegraven 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevænget 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevænget 18, 3550 Slangerup (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 4, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 4, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Nicolai Stochflet Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at drive rengøringsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Ren.vikan.polering@gmail.com (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Ren Vikan Services Ivs (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: N.s.n. Holding IVS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-17)