Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 3, 8544 Mørke (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Direktion: Søren Peter Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Legale ejere: SPC INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Navne: Terra Holding IVS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Stiftere: SPC INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-26 tilføjes Legale ejere: SPC INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 3, 8544 Mørke (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Søren Peter Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, ejendoms investering og udlejning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Navne: Terra Holding IVS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Stiftere: SPC INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)