Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Unicloud Solution IVS. (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2016-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: AppStart IVS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Too Good To Go Holding ApS. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Too Good To Go Holding ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: TAGRENDETROLDEN ApS. (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2017-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Too Good To Go Holding ApS. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2018-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BusterByg ApS. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2024-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Candeno A/S. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 33, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 38, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Adamsigbrand@hotmail.com (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Daniel Skov Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Adam Papalia Sigbrand (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, anden passiv kapitalanbringelse samt udlån og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 38, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 2, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 2, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselhaven 6, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: Papalia Holding ApS (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-25 fjernes Navne: Papalia Holding IVS (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselhaven 6, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 21, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 21, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 21, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 21, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 21, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 21, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 202, st. mf., 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-05-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 tilføjes Legale ejere: Adam Papalia Sigbrand (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2016-06-21 tilføjes Reelle ejere: Adam Papalia Sigbrand (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 202, st. mf., 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-01-05 tilføjes Direktion: Adam Papalia Sigbrand (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2016-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere som holdingselskab. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2016-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-05 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Navne: Papalia Holding IVS (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2016-01-05 tilføjes Stiftere: Adam Papalia Sigbrand (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-05 tilføjes Vedtægter: 2016-01-05 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-05)