Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 tilføjes Bestyrelse: Helle Bendorff (formand) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-12 fjernes Bestyrelse: Peter Cornwell Sommerlund Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-11 fjernes Bestyrelse: Helle Bendorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-12 tilføjes Direktion: Peter Cornwell Sommerlund Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-12 fjernes Direktion: Klaus Blaabjerg (direktør) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-04-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Franck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Franck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-10 fjernes Bestyrelse: Henrik Franck (formand) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-22 tilføjes Vedtægter: 2022-11-22 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-10-07 tilføjes Bestyrelse: Henrik Franck (formand) (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-10-06 fjernes Bestyrelse: Niels Burtenshaw Thuesen (formand) (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2021-11-15 fjernes Reelle ejere: Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Franck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2020-12-30 fjernes Bestyrelse: Leif Hasager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-03-29 fjernes Reelle ejere: Søren Fryland Møller (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Værdipapir- og varemægling (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 tilføjes Reelle ejere: Søren Fryland Møller (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-06-21 fjernes Reelle ejere: Inge Fryland (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-14 tilføjes Bestyrelse: Leif Hasager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2018-03-14 fjernes Bestyrelse: Steffen Ebdrup (formand) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-13 fjernes Bestyrelse: Niels Burtenshaw Thuesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Reelle ejere: Inge Fryland, Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-02-21 fjernes Reelle ejere: Søren Fryland Møller (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-20 fjernes Reelle ejere: Inge Fryland, Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-07 tilføjes Vedtægter: 2017-03-07 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: Absalon Corporate Credit A/S (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-01-21 tilføjes Legale ejere: FORMUEPLEJE HOLDING A/S, Corporate Credit A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-20 fjernes Legale ejere: FORMUEPLEJE HOLDING A/S, Corporate Credit A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-21 tilføjes Reelle ejere: Inge Fryland, Claus Harald Hommelhoff, Søren Fryland Møller (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2016-01-21 tilføjes Vedtægter: 2016-01-21 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2015-10-05 tilføjes Bestyrelse: Niels Burtenshaw Thuesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-10-05 tilføjes Direktion: Klaus Blaabjerg (direktør) (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-05 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2015-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Legale ejere: FORMUEPLEJE HOLDING A/S, Corporate Credit A/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-10-05 tilføjes Navne: Absalon Corporate Credit A/S (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-10-05 tilføjes Stiftere: FORMUEPLEJE HOLDING A/S, Corporate Credit A/S (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-05)