Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bent's Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bent's Tæppe- og Gulvbelægning ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-02-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 33, 7330 Brande (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Bent Søgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Bent Søgaard Jensen (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: BSJ Brande Holding ApS (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Søgaard Jensen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Bent Søgaard Jensen (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-05)