Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 38, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@youngconsult.dk (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: Jacob Harlev (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Navne: Harlev Capital IvS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Reelle ejere: Jacob Harlev (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Stiftere: Jacob Harlev (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: YoungConsult IvS. (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: YoungConsult IvS. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2022-02-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2021-04-10 Statstidende Dekret
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Jacob Harlev (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 38, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Jacob Harlev (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-01-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holding-virksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@youngconsult.dk (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: Jacob Harlev (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Navne: Harlev Capital IvS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Harlev (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Stiftere: Jacob Harlev (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)