Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: CamiRiCas ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2016-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Coast2Coast ApS. (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: JACARICA ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Navne: JACARICA ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-06-02 fjernes Navne: JACARICA IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Vedtægter: 2021-06-03 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Rico Eiersted (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rico Eiersted (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 9970 Strandby (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Direktion: Rico Eiersted (direktør) (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele, foretage investeringer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Navne: JACARICA IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Stiftere: Rico Eiersted (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Vedtægter: 2015-12-31 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-04)