Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Tegningsregel | Formål | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Hvidhvask | Hjemmeside | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirke Værløsevej 38, 1. tv., 3500 Værløse (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Den Hvide Facet 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeservice@lokal-energi.dk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: yah@lokal-energi.dk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Den Hvide Facet 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegbanken 3, 1. 6., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: A/H Holding ApS, Ineber ApS, Pipel ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Ineber ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Yousef Bilal Abdul Hadi, Sara Bird Rørvig, Søren Bird Rørvig (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Sara Bird Rørvig (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegbanken 3, 1. 6., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Blommevej 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: yah@lokal-energi.dk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-08-08 fjernes Kontaktoplysninger: kundeservice@lokal-energi.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-08 tilføjes Direktion: Yousef Bilal Abdul Hadi (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-02 tilføjes Legale ejere: Ineber ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-08-02 fjernes Legale ejere: K/H Holding ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: Ineber ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-02 tilføjes Reelle ejere: Sara Bird Rørvig (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-08-02 fjernes Reelle ejere: Rasmus Theis Henriksen (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Sara Bird Rørvig (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-27 fjernes Direktion: Rasmus Theis Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blommevej 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rydtoften 7, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Direktion: Rasmus Theis Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2021-07-26 fjernes Direktion: Arnold Buch (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeservice@lokal-energi.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-07-25 fjernes Kontaktoplysninger: ab@lokal-energi.dk (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: K/H Holding ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-07-26 fjernes Legale ejere: Arnold Buch (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Theis Henriksen (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-07-26 fjernes Reelle ejere: Arnold Buch (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ab@lokal-energi.dk (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-29 tilføjes Navne: Lokal Energi ApS (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-28 fjernes Navne: Lokal Energi IVS (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: Lokal Energi IVS (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-29 tilføjes Vedtægter: 2020-12-29 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2020-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rydtoften 7, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marbæk Park 26, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: jakob.Bredo1@gmail.com (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Arnold Buch (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Jakob Bredo Gundersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg af el og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-01 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Arnold Buch, Ineber ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Jakob Bredo Gundersen (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Arnold Buch, Sara Bird Rørvig (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Jakob Bredo Gundersen (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-01 fjernes Bibranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-30 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-30 fjernes Navne: Kopla IVS (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-19 tilføjes Navne: Kopla IVS (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-18 fjernes Navne: Livsvejen IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marbæk Park 26, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintevej 33, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Direktion: Jakob Bredo Gundersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-19 fjernes Direktion: Benjamin Keith Malling Withen (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Formål: Kopla IVS har til formål at udøve virksomhed med call centres virksomhed, salg, konsulentydelse, service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob.Bredo1@gmail.com (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: benjamin@withen.dk (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Legale ejere: Jakob Bredo Gundersen (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-19 fjernes Legale ejere: Benjamin Keith Malling Withen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Reelle ejere: Jakob Bredo Gundersen (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-19 fjernes Reelle ejere: Benjamin Keith Malling Withen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 tilføjes Vedtægter: 2020-11-19 (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-11-18 fjernes Hjemmeside: www.ditmaal.nu (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintevej 33, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongedybet 10, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Hjemmeside: www.ditmaal.nu (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-02-04 fjernes Hjemmeside: ditmaal.nu (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongedybet 10, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2016-01-04 tilføjes Bibranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Benjamin Keith Malling Withen (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Formål: Livsvejen Ivs har til formål at udøve virksomhed med handel, salg, konsulentydelse, service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-04 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Hjemmeside: ditmaal.nu (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: benjamin@withen.dk (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: Benjamin Keith Malling Withen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Navne: Livsvejen IVS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Keith Malling Withen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Stiftere: Benjamin Keith Malling Withen (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-31)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-04)