Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadelandet 16, 1. 4., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-02 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Navne: AKS Service IVS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Stiftere: Ramazan Akdogan (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Ramazan Akdogan (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadelandet 16, 1. 4., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Direktion: Ramazan Akdogan (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at beskæftige sig indenfor transport af egne varer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-02 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Navne: AKS Service IVS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Stiftere: Ramazan Akdogan (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-02 tilføjes Vedtægter: 2016-01-02 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2016-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)