Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christoffers Alle 78, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Bibranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Hjemmeside: www.vatnhamaradventures.dk (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: vatnhamar.adventures@outlook.dk (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Legale ejere: Arni Suni Vatnhamar (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Navne: Vatnhamar Adventures IVS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes ObligatoriskEmail: vatnhamar.adventures@outlook.dk (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Stiftere: Arni Suni Vatnhamar (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-07-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-01 fjernes Bestyrelse: Arni Suni Vatnhamar (formand) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Arni Suni Vatnhamar (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christoffers Alle 78, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Bestyrelse: Arni Suni Vatnhamar (formand) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Arni Suni Vatnhamar (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at arrangere og sælge oplevelsesrejser med fokus på selvudvikling, udøve anden virksomhed inden for turisme samt udøve foredrags- og bogudgivelsesvirksomhed. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Hjemmeside: www.vatnhamaradventures.dk (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: vatnhamar.adventures@outlook.dk (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Arni Suni Vatnhamar (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Vatnhamar Adventures IVS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes ObligatoriskEmail: vatnhamar.adventures@outlook.dk (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Arni Suni Vatnhamar (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den adm. direktør (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: V-Consult IVS. (offentliggjort 2018-09-28)