Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 10, 8870 Langå (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Direktion: Mette Beck Vilstrup (direktør) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: mail@vaya.dk (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Legale ejere: Beck Vilstrup ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Navne: Vaya ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes ObligatoriskEmail: mail@vaya.dk (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Stiftere: Ingeborg Linde ApS, Beck Vilstrup ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-04-27 fjernes Legale ejere: Ingeborg Linde ApS (offentliggjort 2017-04-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 10, 8870 Langå (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Mette Beck Vilstrup (direktør) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at hjælpe mennesker til personlig udvikling og herved forbudne aktiviteter. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vaya.dk (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Ingeborg Linde ApS, Beck Vilstrup ApS (offentliggjort 2017-04-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Vaya ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes ObligatoriskEmail: mail@vaya.dk (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Ingeborg Linde ApS, Beck Vilstrup ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-18)