Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvænget 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Binavne: BeautyClick ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Legale ejere: Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), JVD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Navne: ClickBeauty International ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Reelle ejere: Jesper Vesten Drescher (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Stiftere: Jesper Vesten Drescher (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Bestyrelse: Jesper Vesten Drescher (formand) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Direktion: Jesper Vesten Drescher (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-18 tilføjes Direktion: Jesper Vesten Drescher (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-05-18 fjernes Direktion: Marie Englesson (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Bestyrelse: Marie Englesson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2021-02-04 fjernes Bestyrelse: Njeri Ngaruiya (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2020-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 6.795.199,00 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-11-29 tilføjes Legale ejere: JVD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-11-28 fjernes Legale ejere: JVD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Vesten Drescher (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-11-28 fjernes Reelle ejere: Jesper Vesten Drescher (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-29 tilføjes Vedtægter: 2020-11-29 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-11-19 tilføjes Direktion: Marie Englesson (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-11-19 fjernes Direktion: Jesper Vesten Drescher (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-07 tilføjes Bestyrelse: Njeri Ngaruiya (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2018-12-07 fjernes Bestyrelse: Henrik Ole Frøsig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 6.229.999,00 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-18 tilføjes Legale ejere: JVD HOLDING ApS, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-09-17 fjernes Legale ejere: JVD HOLDING ApS, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-18 tilføjes Vedtægter: 2018-09-18 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 4.266.666,00 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-04-14 tilføjes Vedtægter: 2017-04-14 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-06-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ole Frøsig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-06-23 tilføjes Legale ejere: JVD HOLDING ApS, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2016-06-22 fjernes Legale ejere: JVD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-23 tilføjes Reelle ejere: Jesper Vesten Drescher (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2016-06-23 tilføjes Vedtægter: 2016-06-23 (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-03-31 tilføjes Binavne: BeautyClick ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2016-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være internationalt holdingselskab i koncernen, herunder varetagelse af alle rettigheder samt udvikling af onlineløsninger til salg af hårprodukter. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Navne: ClickBeauty International ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2016-03-28 fjernes Navne: ClickBeauty Holding ApS (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-29 tilføjes Vedtægter: 2016-03-29 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvænget 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Direktion: Jesper Vesten Drescher (direktør) (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: JVD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2015-12-30 tilføjes Navne: ClickBeauty Holding ApS (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Stiftere: Jesper Vesten Drescher (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)