Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Yunus Inekci | 25.04.2018 | 15.11.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Hakan Caglar | 29.12.2015 | 30.04.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Tolga Kalem | 29.12.2015 | 31.08.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Mehmet Rüstü Inekci | 29.12.2015 | 25.04.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |