Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgevejen 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2016-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af 07.03.2016 K/S. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Stensdal Oddevejen 8 K/S. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af 01.04.2017 ApS. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Middelfart Holding A/S. (offentliggjort 2017-04-15)
Den 2017-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lindholm Rådgivning ApS. (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Danefaerd ApS. (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindholm Nutrition ApS. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2017-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BBN Invest ApS. (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Middelfart Holding A/S. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aggervej 29 ApS. (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: L T L HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BBN Invest ApS. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HIMMERLAND HOTEL MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bærebo ApS. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet af 01.04.2017 ApS. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bærebo ApS. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet af 01.04.2017 ApS. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsholt Gydevej 52, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 80, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jens-Axel Pedersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-27 fjernes Reelle ejere: Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-11-07 fjernes Legale ejere: Lasse Pedersen Invest ApS (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-08-31 tilføjes Legale ejere: Pedersen Consulting ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-08-30 fjernes Legale ejere: Pedersen Consulting ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-08-31 fjernes Reelle ejere: Lasse Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-13 tilføjes Legale ejere: Pedersen Consulting ApS, Lasse Pedersen Invest ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-07-13 fjernes Legale ejere: Lasse Pedersen (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-13 tilføjes Reelle ejere: Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 80, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2017-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddevejen 8, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-29 tilføjes Legale ejere: Lasse Pedersen (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2015-12-28 fjernes Legale ejere: Lasse Pedersen, Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-12-27 tilføjes Legale ejere: Lasse Pedersen, Steffen Kjer Pedersen (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-12-29 tilføjes Reelle ejere: Lasse Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2015-12-28 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-27 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddevejen 8, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-12-27 tilføjes Direktion: Morten Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, forestå ejendoms udvikling og sælge konsulent ydelser. (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-27 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Navne: FN Park Holding ApS (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Stiftere: Steffen Kjer Pedersen, Lasse Pedersen (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Vedtægter: 2015-12-27 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-28)