Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ederlandsvej 43, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2016-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2016-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: GBH HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: GBH HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GBH HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Linde Alle 1, 1., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linde Alle 1, 1., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ederlandsvej 43, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-01-15)
Den 2021-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ederlandsvej 43, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-01-15)
Den 2021-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintekongevej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintekongevej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2016-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildvang 10, 1. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kime@danskrevision.dk (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: Kim Pilegaard Melin (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: Kelvin Valeur Thelin (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-12-23 tilføjes Legale ejere: Kelvin Valeur Thelin (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Reelle ejere: Kim Pilegaard Melin (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2015-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildvang 10, 1. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2015-12-23 tilføjes Direktion: Kim Pilegaard Melin (direktør) (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og revisionsvirksomhed samt naturligt i forbindelse hermed stående virksomhed. Herudover ejerandel i tilsvarende virksomhed. (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-23 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Navne: KPM Revision ApS (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Revisor: GILFELT REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Stiftere: Kelvin Valeur Thelin (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Vedtægter: 2015-12-23 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-28)