Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Bengt Hugo Larsson | 04.01.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 20.12.2015 | 04.01.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Edvard Istgren | 25.02.2019 | 14.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bengt Hugo Larsson | 04.01.2016 | 14.11.2019 | formand |
Tord Örjan Hansson | 04.01.2016 | 25.02.2019 | næstformand |