Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: Skorn Holding ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2015-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GiantLeap ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Project B IVS. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: YouFab IVS. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidehusvej 24, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-07-08)
Den 2018-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllemoseparken 34, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-07-08)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-21 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllemoseparken 34, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-07-08)
Den 2015-12-23 tilføjes Binavne: TakeLessGiveMore ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Direktion: Finn Ove Fruensgaard (direktør) (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at købe og sælge immaterielle rettigheder, knowhow mv. og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-23 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Legale ejere: Skorn Holding ApS, FLACK capital ApS, Skandinaviske Aktiviteter ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2015-12-23 tilføjes Navne: TLGM ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Reelle ejere: Finn Ove Fruensgaard (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2015-12-23 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2015-12-23 tilføjes Stiftere: Skorn Holding ApS, Skandinaviske Aktiviteter ApS, FLACK capital ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Vedtægter: 2015-12-23 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2015-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-23)