Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Duus Jørgensen | 11.06.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Christine Beck | 21.02.2024 | 08.06.2024 | direktør |
Kim Lindsø Thelin | 23.08.2023 | 21.02.2024 | adm. dir |
Dan Haarh Madsen | 03.05.2022 | 23.08.2023 | direktør |
Arne Damgaard | 23.12.2015 | 03.05.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathilde Meier Mysen | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Østerlin | 21.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Silas Harbo | 21.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Duus Jørgensen | 21.02.2024 | formand |
Knud Boesgaard Christensen | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ari Markus Kalevi Hassinen | 21.02.2024 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Byberg | 03.05.2022 | 21.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Arne Damgaard | 03.05.2022 | 21.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nina Hamada Schwartz | 03.05.2022 | 21.02.2024 | formand |