Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skagen Kleinsmedie ApS. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thellefsensvej 9, 9990 Skagen (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Direktion: Jesper Schøler (direktør) (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Schøler (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Navne: Schøler Holding, Skagen ApS (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Schøler (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Stiftere: Jesper Schøler (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-23)