Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Navne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2015-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: EM 2015 ApS. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2023-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2022-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Direktion: Erling Leif Mortensen (direktør) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-13 fjernes Direktion: Jessie Cosmos (direktør) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: CosMo Design ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Co-mo Holding 2015 ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-09-06 tilføjes Legale ejere: Erling Leif Mortensen (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-06 fjernes Legale ejere: Jessie Cosmos (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-06 tilføjes Reelle ejere: Erling Leif Mortensen (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-06 fjernes Reelle ejere: Jessie Cosmos (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndrevej 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2015-12-21 tilføjes Direktion: Jessie Cosmos (direktør) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-21 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: Jessie Cosmos (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2015-12-21 tilføjes Navne: Co-mo Holding 2015 ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jessie Cosmos (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Stiftere: Jessie Cosmos (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-22)