Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havmøllevej 7, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Heinesgade 5, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-07 tilføjes Kontaktoplysninger: andreaslemche@fastmail.com (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Kontaktoplysninger: andreaslemche@gmail.com (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Postevand ApS. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Postevand ApS. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2022-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Værkstedsvej 41 Komplementarselskab ApS. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Værkstedvej 41 P/S. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heinesgade 5, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Heinesgade 5, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: turquoise Holding ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-02 fjernes Navne: turquoise Holding IVS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-10-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heinesgade 5, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: andreaslemche@gmail.com (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 20, 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2015-12-22 tilføjes Direktion: Andreas Halsteen Lemche (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er et besidde anparter og/eller aktier i andre selskaber tillige med finansiering i anlægsøjemed og formueforvaltning. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-22 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Legale ejere: Andreas Halsteen Lemche (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-12-22 tilføjes Navne: turquoise Holding IVS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-12-22 tilføjes Reelle ejere: Andreas Halsteen Lemche (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Stiftere: Andreas Halsteen Lemche (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-22)