Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 tilføjes Bestyrelse: Henning Lindholt (formand) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 fjernes Bestyrelse: Stig Behrensdorff (formand) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 tilføjes Direktion: Stig Behrensdorff (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 fjernes Direktion: Henning Lindholt (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med direktøren, eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-22 tilføjes Vedtægter: 2023-06-22 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2015-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKOVLY ApS. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKOVLY EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2015-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKOVLY PROJEKT A/S. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Porthusgade ApS. (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Riihimækivej 3, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-27 tilføjes Bestyrelse: Karen Marie Hovmøller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-17 tilføjes Bestyrelse: Stig Behrensdorff (formand) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Direktion: Henning Lindholt (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og investering i og besiddelse af fast ejendom. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: Lindholt Aalborg ApS, KJÆRSGAARD & BEHRENSDORFF A/S, PE Properties ApS, CAML Invest ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Navne: Skovly Aalborg Holding A/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Reelle ejere: Henning Lindholt (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Stiftere: PE Properties ApS, Lindholt Aalborg ApS, KJÆRSGAARD & BEHRENSDORFF A/S, Fam. Knudsen Holding 2015 A/S, Fam. Kjærsgaard Holding 2015 A/S, Fam. Behrensdorff Holding 2015 A/S, CAML Invest ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med direktøren, eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Vedtægter: 2015-12-17 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-22)