Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Interessenter | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlunde Byvej 18, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hs@hpolsen.dk (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Interessenter: Henrik Bugge Schlæger (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-30 fjernes Interessenter: Jørn Bodholdt Olsen (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 21, 1157 København K (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: hp@olsen.dk (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 21, 1157 København K (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Glarmestervirksomhed (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Interessenter: SCHLÆGER ApS, Jørn Bodholdt Olsen (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hp@olsen.dk (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: H.P. Olsen & Søn Glarmestre I/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bugge Schlæger (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2015-12-22)