Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Slåenvej 26, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Direktion: Palle Valentin Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Legale ejere: Palle Valentin Pedersen, Morten Lysdahlgaard Pedersen, Annie Lysdahlgaard Pedersen (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Navne: Valentins Holding II ApS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Stiftere: Palle Valentin Pedersen (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenvej 26, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Direktion: Palle Valentin Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anpart samt øvrige værdipapirer og foretage investeringer efter direktionens nærmere skøn. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Legale ejere: Palle Valentin Pedersen, Morten Lysdahlgaard Pedersen, Annie Lysdahlgaard Pedersen (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Navne: Valentins Holding II ApS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Stiftere: Palle Valentin Pedersen (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Vedtægter: 2015-12-08 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-18)