Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Torv 1, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Binavne: JAP1 ApS, JAP 1 ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Kristian Møller Duedahl (direktør) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Per Søgaard Vedstesen (direktør) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: JACOBS HOLDING ApS, DOVE VALLEY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Legale ejere: JAP Holding 2015 ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: D&T Grindsted ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Thrane, Kristian Møller Duedahl (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Per Søgaard Vedstesen, Anders Thomsen Kroll (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosinfeltvej 132, 6270 Tønder (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: DOVE VALLEY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: JAP 1 ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Kristian Møller Duedahl, Jens Thrane (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-04-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: DOVE VALLEY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Kristian Møller Duedahl (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Kristian Møller Duedahl, Jens Thrane, Per Søgaard Vedstesen, Anders Thomsen Kroll (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Jens Thrane, Per Søgaard Vedstesen, Anders Thomsen Kroll (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Kristian Møller Duedahl, JAP Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Thrane, Per Søgaard Vedstesen, Anders Thomsen Kroll (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 fjernes Legale ejere: JAP Holding 2015 ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-02-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2016-02-11 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosinfeltvej 132, 6270 Tønder (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Per Søgaard Vedstesen (direktør) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med sportstøj, tilbehør og øvrige aktiviteter beslægtet hermed (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: JAP Holding 2015 ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: JAP 1 ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-12-15 tilføjes Stiftere: JAP Holding 2015 ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-22)