Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 44, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Flemming Jan Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-21 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Legale ejere: Convil Holding ApS, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Navne: conProof ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Reelle ejere: Morten Villadsen, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Stiftere: Morten Villadsen, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-03-14 tilføjes Navne: conProof ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-03-13 fjernes Navne: conProof IVS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-14 tilføjes Vedtægter: 2017-03-14 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2017-03-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-03 tilføjes Legale ejere: Convil Holding ApS, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-06-02 fjernes Legale ejere: Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Reelle ejere: Morten Villadsen, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-05-09 tilføjes Legale ejere: Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-08 fjernes Legale ejere: Morten Villadsen, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 44, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Direktion: Flemming Jan Lorentzen (direktør) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Formål: virksomheden formål er Teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-21 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: Morten Villadsen, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-21 tilføjes Navne: conProof IVS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Stiftere: Morten Villadsen, Flemming Jan Lorentzen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-27)