Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 fjernes Legale ejere: Alaa Farhat (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 29, 2200 København N (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 22, 2200 København N (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Hjemmeside: https://www.sortefirkant.org/ (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-06 fjernes Legale ejere: Kelsey Salejärvi Pedersen (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Katrine Remmen Dirckinck-Holmfeld (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Lars Borking (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Katrine Remmen Dirckinck-Holmfeld (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: abbasmroueh@gmail.com (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-21 tilføjes Legale ejere: Abbas Mroueh, Abdulrahman Mohamad Aarabi (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2016-12-20 fjernes Legale ejere: Abbas Mroueh (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 tilføjes Reelle ejere: Abbas Mroueh (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 22, 2200 København N (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 22, 2200 København N (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-12 tilføjes Vedtægter: 2016-04-12 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-03-14 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-02-18 tilføjes Legale ejere: Abbas Mroueh, Katrine Remmen Dirckinck-Holmfeld, Lars Borking, Kelsey Salejärvi Pedersen, Alaa Farhat, Pedram Aktari, Alaa Farhat Noureddine, Bassel Hmeidan (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-02-17 fjernes Legale ejere: Abbas Mroueh (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 22, 2200 København N (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-12-21 tilføjes Direktion: Abbas Mroueh (direktør) (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive bar-/restaurations virksomhed, import og kulturelle arran-gementer samt anden relaterede virksomhed. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-21 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Legale ejere: Abbas Mroueh (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-12-21 tilføjes Navne: Sorte Firkant ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Stiftere: Abbas Mroueh (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-21)