Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: ACTIVE SPORTSWEAR INT. HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Per Degns Vej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Direktion: John Mark Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-18 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Legale ejere: John Mark Jensen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Navne: JMJ Holding, Aalborg ApS (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Reelle ejere: John Mark Jensen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Stiftere: John Mark Jensen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2017-05-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2017-03-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2017-03-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2015-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Per Degns Vej 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Direktion: John Mark Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering herunder i kapitalandele. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-18 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Legale ejere: John Mark Jensen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Navne: JMJ Holding, Aalborg ApS (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Reelle ejere: John Mark Jensen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2015-12-18 tilføjes Stiftere: John Mark Jensen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2015-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-18)