Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Direktion | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | Kapital | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: GAN INTEGRITY SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GAN INTEGRITY SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2024-03-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 tilføjes Direktion: Neil Hodgson (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-23 tilføjes Vedtægter: 2023-03-23 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-02-09 tilføjes Vedtægter: 2023-02-09 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-10-17 tilføjes Direktion: Monica Elizabeth Bruni (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 fjernes Direktion: Martin Alan Meyer (direktør) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-01-22 tilføjes Direktion: Nicholas William Manolis (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Neil Lustig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2021-03-22 fjernes Bestyrelse: Thomas John Hart Sehested (formand) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 54, 2., 1306 København K (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 1, 4., 1117 København K (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: legal@ganintegrity.com (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2019-06-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-08 tilføjes Bestyrelse: Martin Alan Meyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-04-08 fjernes Bestyrelse: John Joseph Roberts (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Martin Alan Meyer (direktør) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Neil Lustig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-03-01 fjernes Direktion: Thomas John Hart Sehested (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-01 fjernes Reelle ejere: Thomas John Hart Sehested (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2017-10-27 tilføjes Bestyrelse: John Joseph Roberts (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2017-10-27 fjernes Bestyrelse: Jimmy Lee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 1, 4., 1117 København K (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian IXs Gade 5, 2., 1111 København K (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Thomas John Hart Sehested (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Claus Højbjerg Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-01 fjernes Bestyrelse: Claus Højbjerg Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-01-26 fjernes Legale ejere: D68 HOLDING ApS, NCP-IVS FUND III K/S, CHA HOLDING ApS, Jimmy Lee (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-01-24 tilføjes Legale ejere: D68 HOLDING ApS, NCP-IVS FUND III K/S, CHA HOLDING ApS, Jimmy Lee (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-01-23 fjernes Legale ejere: D68 HOLDING ApS, CHA HOLDING ApS, Jimmy Lee (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.038.926,00 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Vedtægter: 2017-01-24 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-10-11 tilføjes Vedtægter: 2016-10-11 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-01-26 tilføjes Legale ejere: GAN Integrity Holdings Inc. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-01-21 tilføjes Bestyrelse: Thomas Weilby Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2015-12-21 tilføjes Vedtægter: 2015-12-21 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IXs Gade 5, 2., 1111 København K (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2015-12-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Højbjerg Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Direktion: Claus Højbjerg Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-18 (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 788.083,00 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Legale ejere: D68 HOLDING ApS, CHA HOLDING ApS, Jimmy Lee (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2015-12-18 tilføjes Navne: GAN Integrity Solutions Holding ApS (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Reelle ejere: Thomas John Hart Sehested (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2015-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-12-18 tilføjes Stiftere: Jimmy Lee, D68 HOLDING ApS, CHA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-20)
Den 2015-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-20)