Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Andersen | 25.06.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Andersen | 18.12.2015 | 24.06.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Andersen | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Trolle | 25.06.2024 | formand |
Peter Gyldendal | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Ulrik Scheel | 29.12.2022 | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Nielsen | 29.12.2022 | 25.06.2024 | formand |
Morten Nielsen | 20.04.2022 | 28.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Høgholm Pedersen | 01.08.2021 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Andersen | 30.06.2020 | 01.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ulrik Scheel | 30.08.2019 | 28.12.2022 | formand |
Kasper Sobfeldt Jahn | 30.08.2019 | 30.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Andersen | 18.12.2015 | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Endersen | 18.12.2015 | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frank Steen Rasmussen | 18.12.2015 | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Videbæk | 18.12.2015 | 30.08.2019 | bestyrelsesmedlem |