Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2016-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: FORE Skan ApS. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2017-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Toftegårds Alle 5-9 ApS. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Location Porthuset ApS. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2024-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 25, 2., 1058 København K (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-18 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Legale ejere: Alma I Denmark AB, KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Navne: Alma Scandium ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Reelle ejere: Simon de Château (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Stiftere: KS Proveniens 663 AB under navneændring til Alma I Denmark AB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-29 fjernes Direktion: William Sloan Wobbeking (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 25, 2., 1058 København K (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 tilføjes Reelle ejere: Simon de Château (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2017-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 145.824,50 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2016-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2016-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-14 tilføjes Vedtægter: 2016-06-14 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2016-06-07 tilføjes Vedtægter: 2016-06-07 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: Alma I Denmark AB, KEYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2016-06-09 fjernes Legale ejere: Alma I Denmark AB (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Direktion: Morten Sennecker Schultz (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2016-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2016-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-02-05 tilføjes Vedtægter: 2016-02-05 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-12-18 tilføjes Direktion: William Sloan Wobbeking (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2015-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og udvikling af fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-18 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Legale ejere: Alma I Denmark AB (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-12-18 tilføjes Navne: Alma Scandium ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Stiftere: KS Proveniens 663 AB under navneændring til Alma I Denmark AB (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)