Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvarrevej 33, 9510 Arden (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Morten Østergaard VVS ApS. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvarrevej 33, 9510 Arden (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvarrevej 33, 9510 Arden (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2015-12-04 tilføjes Direktion: Morten Østergaard (direktør) (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapital andele i andre selskaber, samt anden virksomhed der relaterer sig hertil. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-04 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Legale ejere: Morten Østergaard (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-04 tilføjes Navne: Østergaard Arden Holding ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Reelle ejere: Morten Østergaard (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Stiftere: Morten Østergaard (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Vedtægter: 2015-12-04 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-18)