Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Julie Helm Trige Starklit | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christel Pernille Starklit | 01.10.2022 | formand |
Peter Helm Trige Andersen | 09.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Lindstrøm | 12.02.2021 | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne Larsson | 12.02.2021 | 01.10.2022 | formand |
Christel Pernille Starklit | 30.05.2018 | 12.02.2021 | formand |
Erik Hansen | 01.01.2018 | 30.05.2018 | formand |
Flemming Aggergaard Pless | 08.03.2016 | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Wiinblad | 09.12.2015 | 31.12.2017 | formand |
Christian Engelbrecht-Hansen | 09.12.2015 | 25.02.2016 | bestyrelsesmedlem |