Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagendrupvej 4, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-17 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Legale ejere: Jens Ejner Rasmussen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Navne: Vejmand Nedbrydning IVS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Stiftere: Jens Ejner Rasmussen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-10-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Jens Ejner Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Legale ejere: Jens Ejner Rasmussen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagendrupvej 4, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Direktion: Jens Ejner Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med nedrivning af bygninger og knusning af beton, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-17 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Hovedbranche: Nedrivning (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Navne: Vejmand Nedbrydning IVS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Stiftere: Jens Ejner Rasmussen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-12-17 tilføjes Vedtægter: 2015-12-17 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)