Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Apperupvej 20, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjælkevangen 3, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2015-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LEAN AKADEMIET ApS. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: LEAN AKADEMIET ApS. (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2020-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Aarup Kjær ApS. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEAN AKADEMIET ApS. (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjælkevangen 3, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2017-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-07-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-18 tilføjes Legale ejere: Morten Friis Jacobsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-12-18 tilføjes Reelle ejere: Morten Friis Jacobsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-12-13 tilføjes Direktion: Morten Friis Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-13 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@leanakademiet.dk (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Navne: Morten Friis Jacobsen Holding ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Stiftere: Morten Friis Jacobsen (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Vedtægter: 2015-12-13 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-17)