Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Agger Tug ApS. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2018-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AGGER BADEHOTEL ApS. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 6, 7770 Vestervig (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Direktion: Jan Møller (direktør) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Agger Tug ApS samt at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-16 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Legale ejere: Jan Møller (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-12-16 tilføjes Navne: JM Holding, Agger ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Reelle ejere: Jan Møller (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Stiftere: Jan Møller (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-17)