Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: BeSafeBevan ApS. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-16 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: kenneth-bevan@hotmail.com (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Legale ejere: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Navne: Kenneth Bevan Holding IVS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Reelle ejere: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Stiftere: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Augustenborggade 7, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustenborggade 7, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhusene 5, 2. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhusene 5, 2. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-12-16 tilføjes Direktion: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-16 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kenneth-bevan@hotmail.com (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Legale ejere: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Navne: Kenneth Bevan Holding IVS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Stiftere: Kenneth Peder Jürgensen Bevan (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)