Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Karla Poulsen Sabroe | 01.07.2019 | 06.09.2019 | adm. dir |
Mikkel Hejlskov Christensen | 07.05.2019 | 01.07.2019 | adm. dir |
Jeff Kold Søndergaard | 21.03.2019 | 07.05.2019 | adm. dir |
Mikkel Hejlskov Christensen | 12.01.2019 | 21.03.2019 | adm. dir |
Nicolai Hother Gielstrup Eckholdt | 07.12.2018 | 12.01.2019 | adm. dir |
Mikkel Hejlskov Christensen | 16.12.2015 | 07.12.2018 | adm. dir |