Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: Bazuka Holding ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bazuka P/S. (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STAR MEDIA ApS. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Navne: Bazuka Holding IVS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsstræde 6, st., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hersegade 18, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et andet medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-02 tilføjes Vedtægter: 2020-06-02 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hersegade 18, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2016-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hersegade 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hersegade 20, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Flemming Therkelsen (næstformand) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Tomas Hedeboe Møller (direktør) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i BAZUKA P/S. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Hjemmeside: www.Bazuka.dk (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: bazuka@bazuka.dk (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: Flemming Therkelsen, Katrine Worm Saust, Tomas Hedeboe Møller (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: Bazuka Holding IVS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Flemming Therkelsen, Katrine Worm Saust, Tomas Hedeboe Møller (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Stiftere: Tomas Hedeboe Møller, Katrine Worm Saust, Flemming Therkelsen (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-16)