Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Formål | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllekajen 7, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2016-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AVIATIONCLOUD A/S. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-09 tilføjes Direktion: Natalie Nell Rorem (direktør) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-04-09 fjernes Direktion: John Norman Palmer (direktør) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 tilføjes Direktion: Natalia Mikhailovna Gorbacheva (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-09 fjernes Direktion: Teuntje Klara Bakker Van der Veen (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-06-28 fjernes Direktion: Adam Scott Edward Houghton (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Kim Reidar Lantz i forening med Christopher Tyson Weihs eller af Kim Reidar Lantz i forening med Jason Andrew Miller i forening med et medlem af direktionen eller af 3 medlemmer af direktionen eller af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-14 tilføjes Direktion: Teuntje Klara Bakker Van der Veen (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-05-14 fjernes Direktion: Jason Andrew Miller (direktør) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-14 tilføjes Vedtægter: 2019-05-14 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Adam Scott Edward Houghton (direktør) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-03-05 fjernes Direktion: Brian Hall Clarke (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-04 tilføjes Legale ejere: ForeFlight LLC (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-04 fjernes Legale ejere: ELKO ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-03 fjernes Legale ejere: ForeFlight LLC (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2016-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nimbusvej 9, 7190 Billund (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Kim Reidar Lantz i forening med Brian Hall Clarke eller af Kim Reidar Lantz i forening med Christopher Tyson Weihs eller af Kim Reidar Lantz i forening med Jason Andrew Miller eller af Brian Hall Clarke i forening med et medlem af direktionen eller af 3 medlemmer af direktionen eller af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2016-01-11 tilføjes Vedtægter: 2016-01-11 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nimbusvej 9, 7190 Billund (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Direktion: Brian Hall Clarke (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-01-11 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje immaterielle rettigheder og kapitalandele i datterselskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 58.260,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Legale ejere: ForeFlight LLC, ELKO ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-01-10 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Navne: AviationCloud Holding ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-10 fjernes Navne: KR 1820 ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening eller af alle direktørerne i forening. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-16 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Navne: KR 1820 ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-16)