Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Revision fravalgt | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-01-04 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: MMK ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: JAN K. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jan Konieczny (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2019-01-30 fjernes Reelle ejere: Jan Konieczny (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@compudan.com (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tesch Alle 16, 2840 Holte (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Jan Konieczny (adm. dir.) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og drive ejendommen Søborg Hovedgade 140. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: JAN K. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: Søbo 140 ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Konieczny (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2015-12-15 tilføjes Stiftere: JAN K. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-16)