Sektion (alle) | |||||||
xbrl | OphaevelseAfDekret | Direktion | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2022-11-30 tilføjes Direktion: Ole Jensen Vorre (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-28 fjernes Direktion: Ole Jensen Vorre (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 Statstidende Dekret
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: Jette Jensen Vorre (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Jette Jensen Vorre (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Ole Jensen Vorre (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Jensen Vorre (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-15 tilføjes Legale ejere: Jette Jensen Vorre (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2016-07-15 tilføjes Reelle ejere: Jette Jensen Vorre (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-12-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med levende dyr (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-12-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørbæksvej 13, 8830 Tjele (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Direktion: Ole Jensen Vorre (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2015-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med landbrug og dyrehold, handel, investering og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-04 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Navne: Vorre Vildt ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Stiftere: Per Jensen Vorre (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2015-12-04 tilføjes Vedtægter: 2015-12-04 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-01)